Entreprise : ABC FINANCE - SIREN 794 664 037
Identité
Dénomination
ABC FINANCE
SIREN (siège)
794 664 037
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2013
Début d’activité
30/07/2013
Date de fin de la personne morale
05/08/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding de participations et prestations de services généraux aux entreprises
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
3 RUE TAYLOR 75010 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3--CENTRE D'AFFAIRES -
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Labouesse BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
Lebreton EMERIC , SEBASTIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Le Mans
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE D EXPERTISE COMPTABLE COGEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/2013
Siret
79466403700023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding de participations et prestations de services généraux aux entreprises
Adresse
3 RUE TAYLOR
75010 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3--CENTRE D'AFFAIRES -
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2013
Siret
79466403700015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
31 AV DE LA GARE DE GARGAN
93190 , LIVRY-GARGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B2665111
Date d'ajout
29/09/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 28/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B266519
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 12/07/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201370, date de cessation des paiements le 28/06/2022, et a désigné Mme Nathalie Buquen : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2016B266516
Date d'ajout
14/04/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23-09-2021
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/11/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).