Entreprise : SAS CHRISTIAN BOURGY - SIREN 794 614 081
Identité
Dénomination
SAS CHRISTIAN BOURGY
SIREN (siège)
794 614 081
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2013
Date de fin de la personne morale
01/08/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LA FERME DE GAUVILLIERS 78660 ORSONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGY CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Orsonville
Nom, Prénom(s)
COOLEN MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
BOURGY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Orsonville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79461408100014
Code APE
6621Z - Évaluation des risques et dommages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
expertise de sinistres d'origine climatique dans le domaine agricole
Adresse
LA FERME DE GAUVILLIERS
78660 , ORSONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/2024
Description
Dissolution à compter du 01/03/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2024, siège de la liquidation : La Ferme de Gauvilliers 78660 Orsonville, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur paru le 03/08/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40671
Date d'ajout
05/08/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/03/2024 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).