Entreprise : PERRET B & L - SIREN 794 611 582
Identité
Dénomination
PERRET B & L
SIREN (siège)
794 611 582
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2013
Début d’activité
01/07/2013
Date de fin de la personne morale
04/08/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Plomberie sanitaire chauffage carrelage faïence couverture ramonage
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES MENOS ZONE DES ECOTAIS 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASTIDA PIERRE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Pornichet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79461158200014
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Plomberie sanitaire chauffage carrelage faïence couverture ramonage
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Autres Activités
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE CARRELAGE FAIENCE COUVERTURE RAMONAGE
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
1 RUE DES MENOS ZONE DES ECOTAIS
44117 , SAINT-ANDRE-DES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 08/11/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2023-179 désigne liquidateur SELARL PHILIPPE DELAERE et associé en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX, nom du juge-commissaire Monsieur Daniel NOBLET met fin a la mission de l'administrateur SELARL SAJ en la personne de Me Vincent BONNEAU
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 11/10/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023-179 date de cessation des paiements le 11/04/2022, et a désigné juge commissaire : Monsieur Daniel NOBLET, juge commissaire suppléant : Madame Béatrice DAVID, administrateur : SELARL SAJ en la personne de Me Vincent BONNEAU 24 Boulevard Victor Hugo 44600 Saint-Nazaire, mandataire judiciaire : SELARL PHILIPPE DELAERE et associé en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 11/04/2024, et a ouvert une période d'observation expirant le 11/04/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).