Entreprise : DROITS COMMUNS - SIREN 794 602 516
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2018)
Dénomination
DROITS COMMUNS
SIREN (siège)
794 602 516
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2013
Date de fin de la personne morale
01/08/2023
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
33 RUE IMBERT COLOMES 69001 LYON 1ER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFORT PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GRELLIER YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CESSENTIEL
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ALPIL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AVDL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
Cimade
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
URCLLAJ
Qualité
Membre
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2013
Siret
79460251600013
Code APE
9420Z - Activités des syndicats de salariés
Activité principale
Activités des syndicats de salariés
Adresse
46 CRS DOC JEAN DAMIDOT
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2015
Siret
79460251600021
Code APE
9420Z - Activités des syndicats de salariés
Activité principale
Activités des syndicats de salariés
Adresse
33 RUE IMBERT COLOMES
69001 , LYON 1ER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/028994
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Radiation en date du 30/05/2018 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 26/03/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/049791
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/10/2017
Numéro d'observation
F17/049791
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 18/10/2017 - Siège de la liquidation : 33 Rue Imbert Colomes 69001 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Progrès du 26/10/2017
Numéro d'observation
F13/027922
Date d'ajout
02/08/2013
Description
Immatriculation principale avec dépôts des actes constitutifs d'une personne morale : Siège social : 46 Cours Docteur Jean Damidot 69100 VILLEURBANNE Etablissement principal : 46 Cours Docteur Jean Damidot 69100 VILLEURBANNE à compter du 01/05/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).