Entreprise : HOTEL FLEUR DES NEIGES - SIREN 794 589 853
Identité
Dénomination
HOTEL FLEUR DES NEIGES
SIREN (siège)
794 589 853
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2013
Début d’activité
22/07/2013
Date de fin de la personne morale
29/07/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activités principales de l’objet social
exploitation de fonds de commerce d'etablissements hoteliers, touristiques et de restaurant ainsi que toutes activités annexes ou accessoires
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
148 TRA DE LA MARTINE 13011 MARSEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREBIER LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DE CARRIERE VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MARANATHA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/2013
Siret
79458985300017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation de fonds de commerce d'etablissements hoteliers, touristiques et de restaurant ainsi que toutes activités annexes ou accessoires
Adresse
148 TRA DE LA MARTINE
13011 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6817
Date d'ajout
13/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 13/02/2024 Nommant M. Attas Jacques juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54214
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19/06/2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J01133, désigne co-Liquidateurs la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT mandat conduit par Me J.P LOUIS et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS mandat conduit par Me Marc SENECHAL
Numéro d'observation
36928
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 22/01/2019 nommant M. Langlere Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
32041
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/11/2018
Numéro d'observation
20362
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/05/2018
Numéro d'observation
10757
Date d'ajout
10/01/2018
Description
- Il y a lieu de lire selon l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 30/10/2017 désignant un liquidateur amiable
Numéro d'observation
10756
Date d'ajout
10/01/2018
Description
Dissolution à compter du 30/10/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2017 siège de la liquidation Chez le liquidateur parution de la publicité légale les Nouvelles Publications du 12/01/2018
Numéro d'observation
6713
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22/11/2017 prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J01133, date de cessation des paiements le 31/10/2017, désigne Juge Commissaire M.BROSSIER, Juge Commissaire suppléant M.ORDINES, et nomme en qualité de co-Administrateur la SELAS AJA & Associé sise 376 avenue du Prado 13008 MARSEILLE mission conduite par Me Franck MICHEL et la SCP GILLIBERT & associé sise 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, lesquels ont tous deux une mission d¿assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur, désigne en qualité de co-Mandataire judiciaire la SCP BECHERET- THIERRY - SENECHAL- GORRIAS, mission conduite par me Marc SENECHAL sise 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mission conduite par Me J.P LOUIS sise 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE, et ouvre une période d'observation expirant le 22 Mai 2018. Les déclarations des créances sont à déposer aux co-mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).