Entreprise : ARTS - SIREN 794 531 467
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2021)
Dénomination
ARTS
SIREN (siège)
794 531 467
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2013
Fermeture de l'établissement - 79453146700023
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2020
Fermeture de l'établissement - 79453146700015
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2018
Date de fin de la personne morale
29/07/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1190 EUR
Adresse du siège
35 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Nevant ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Le Pré-Saint-Gervais
Dénomination
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79453146700015
Code APE
9003B - Autre création artistique
Nature de l'établissement
Activité principale
Autre création artistique
Adresse
3 RUE DES CADENIERS
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79453146700023
Code APE
9003B - Autre création artistique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La publication et l'exploitation de contenus originaux d'information relatifs aux cultures populaires. Critique littéraire et artistique.
Adresse
35 RUE 35 rue de la Bienfaisance
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B0002714
Date d'ajout
12/01/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B000278
Date d'ajout
15/12/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-09-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Petites Affiches DU : 19-10-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/01/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 35 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS RCS PARIS LE 16-10-2018
Numéro d'observation
2019B000272
Date d'ajout
02/01/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2019B000271
Date d'ajout
12/12/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-09-2015
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/12/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-09-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).