Entreprise : SCI TARTE MOLLE - SIREN 794 464 826
Identité
Dénomination
SCI TARTE MOLLE
SIREN (siège)
794 464 826
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2013
Début d’activité
09/07/2013
Date de fin de la personne morale
24/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
1243 AV DU MARECHAL JUIN 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNAL YANNICK , MICHEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
DARDALHON BENOIT , GUILLAUME , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Caissargues
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ CAROLE , JEANNE , LUCETTE
Nom d'usage
MEZY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Nom, Prénom(s)
MATHAN PHILIPPE , GERARD , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Lunel
Nom, Prénom(s)
MEZY ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/2013
Siret
79446482600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Immobilière
Autres Activités
Immobilière
Adresse
1243 AV DU MARECHAL JUIN
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/013204
Date d'ajout
02/04/2021
Description
A compter du 01.07.2020 : Modification relative aux associés de société civile : CHERIT Christine Brigitte Sonia nom d'usage : DELACOUX Christine n'est plus Associé BONNAL Yannick Michel Claude nom d'usage : BONNAL Yannick devient Associé DARDALHON Benoît Guillaume Louis nom d'usage : DARDALHON Benoît devient Associé MATHAN Philippe Gérard Louis nom d'usage : MATHAN Philippe devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/013204
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur MEZY Eric Ancienne Adresse : 36 Rue Georges Bizet 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE Nouvelle Adresse : 163 Rue Carnot 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE Madame MEZY Carole Ancienne Adresse : 36 Rue Georges Bizet 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE Nouvelle Adresse : 163 Rue Carnot 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).