Entreprise : ALPHA CONSEIL SERVICES - SIREN 794 436 204
Identité
Dénomination
ALPHA CONSEIL SERVICES
Sigle
ACS
SIREN (siège)
794 436 204
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2015
Début d’activité
01/07/2013
Date de fin de la personne morale
11/06/2112
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prestations de services se rapportant aux instituts, universités, écoles d'enseignements privés et publics, le conseil en développement commercial, l'accompagnement humain.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
126 RUE DU LANDY 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GBEZO CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79443620400026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services se rapportant aux instituts, universités, écoles d'enseignements privés et publics, le conseil en développement commercial, l'accompagnement humain.
Adresse
126 RUE DU LANDY
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79443620400018
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
16 RUE LENINE
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74077
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24/11/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Jacques Moyrand . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 24/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56824
Date d'ajout
28/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 28/06/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J01214 , date de cessation des paiements le 23/02/2015 , désigne liquidateur SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
68951
Date d'ajout
12/06/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 29 mai 2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).