Entreprise : PRESTIGE 83 - SIREN 794 390 476
Identité
Dénomination
PRESTIGE 83
SIREN (siège)
794 390 476
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2013
Début d’activité
01/08/2013
Date de fin de la personne morale
24/07/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transaction immobilière
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
102 RUE D'ALESIA 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rebourg ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79439047600024
Nom commercial
102 IMMOBILIER
Enseigne
102 IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Transaction immobilière
Autres Activités
Transaction immobilière
Adresse
102 RUE D'ALESIA
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79439047600016
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
522 BD DU BOIS MAURIN
83150 , BANDOL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B0441713
Date d'ajout
05/04/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/04/2023 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B0441710
Date d'ajout
15/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 15/06/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201142, date de cessation des paiements le 03/06/2022, et a désigné M. Rémi Grenier : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié 19 rue Lantiez 75017 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2019B044171
Date d'ajout
14/02/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).