Entreprise : VALS ELECTRICITE - SIREN 794 308 114
Identité
Dénomination
VALS ELECTRICITE
SIREN (siège)
794 308 114
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2013
Début d’activité
01/08/2013
Date de fin de la personne morale
16/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Electricité générale
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
116 CHE DES 10 MUIDS 59220 DENAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TISON VINCENT , RAYMOND , CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Denain
Nom, Prénom(s)
TISON VINCENT
Nom d'usage
TISON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
DENAIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79430811400014
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Electricité générale
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
116 CHE DES 10 MUIDS
59220 , DENAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/12/2016
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 21/03/2016 prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro 2016-28, et désignant liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître J.Ph. BORKOWIAK 12-14 avenue Georges Clémenceau 59300 VALENCIENNES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 07/03/2016 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 18/01/2016, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître J.Ph. BORKOWIAK 12-14 avenue Georges Clémenceau 59300 VALENCIENNES, date de cessation des paiements le 30/06/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
04 2016-01-18 OUVERT. PROCED. REDRESSEM. JUDICIAIRE 2016-01-27 GREFFE T.C. VALENCIENNES GREFFE T.C. VALENCIENNES MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK,19 2016-12-12 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2016-12-27 GREFFE T.C. VALENCIENNES GREFFE T.C. VALENCIENNES MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK,33 2016-03-21 CONVERTIT LA PROC. EN LIQU. JUDICIAIRE 2016-04-07 GREFFE T.C. VALENCIENNES GREFFE T.C. VALENCIENNES MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK,90 2016-03-18 MAINTIENT LA PERIODE D¿OBSERVATION AU 18/07/2016 2016-03-24 GREFFE T.C. VALENCIENNES GREFFE T.C. VALENCIENNES MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).