Entreprise : BPNS - SIREN 794 278 572
Identité
Dénomination
BPNS
SIREN (siège)
794 278 572
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2013
Date de fin de la personne morale
15/07/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/07/2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
91 RUE DE L EGLISE 75015 PARIS 15 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 PLACE ETIENNE PERNET ANGLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Boutigny PIERRE , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Argenteuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79427857200027
Enseigne
LE BISTROT DU 15EME
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
91 RUE DE L EGLISE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 PLACE ETIENNE PERNET ANGLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2013
Siret
79427857200019
Enseigne
LE FORTY ONE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
41 RUE POUSSIN
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B1408919
Date d'ajout
04/07/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 04/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B1408917
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 18/05/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201701367, date de cessation des paiements le 31/10/2016, et a désigné M. Georges Peyrou : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Belhassen-Steiner en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/07/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-01-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).