Entreprise : MAFE - SIREN 794 276 089
Identité
Dénomination
MAFE
SIREN (siège)
794 276 089
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2013
Début d’activité
16/08/2013
Date de fin de la personne morale
24/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire. La vente de carburants.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
397200 EUR
Adresse du siège
76 AV MAS SAINT LAURENT 30600 VAUVERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC COTE SOLEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD FRANKY , YVES , GUY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Caissargues
Nom, Prénom(s)
PERRIN ANNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Caissargues
Dénomination
SCP MARTIN IMBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
PIERRISNARD ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Antibes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/2013
Siret
79427608900016
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire. La vente de carburants.
Adresse
76 AV MAS SAINT LAURENT
30600 , VAUVERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC COTE SOLEIL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/000445
Date d'ajout
08/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 08/01/2019 prononçant l' arrêt du plan de redressement et d'apurement du passif pour une durée de 10 ans . Commissaires à l'exécution du plan : SELARL CAMBON 22 rue Taisson 30100 Alès
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006290
Date d'ajout
02/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 02/05/2018 prolongeant la poursuite exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 16/12/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/017798
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21/11/2017 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16/06/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/009976
Date d'ajout
16/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/06/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL CAMBON 22 RUE TAISSON 30100 ALES. Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître BLANC Jean-François 5 RUE DES SALINS 34070 MONTPELLIER mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/01/2016
Numéro d'observation
F16/009397
Date d'ajout
15/06/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 22/10/2015.
Numéro d'observation
F16/009397
Date d'ajout
15/06/2016
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur BERNARD Franky Ancienne Adresse : 292 Impasse du Petit Mas 30900 NIMES Nouvelle Adresse : 7 Rue des Vignobles 30132 CAISSARGUES Madame PERRIN Anne Ancienne Adresse : 292 Impasse du Petit Mas 30900 NIMES Nouvelle Adresse : 7 Rue des Vignobles 30132 CAISSARGUES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).