Entreprise : VAUBAN SANTE SAS - SIREN 794 263 038
Identité
Dénomination
VAUBAN SANTE SAS
SIREN (siège)
794 263 038
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2013
Début d’activité
10/07/2013
Date de fin de la personne morale
14/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'établissements sanitaires, cliniques médicales, chirurgicales et obstétricales
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
135 AV VAUBAN 93190 LIVRY-GARGAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEN SAID BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEBIT JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Dénomination
GH CONSULTING
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DG SANTE
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Montreuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/2013
Siret
79426303800018
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'établissements sanitaires, cliniques médicales, chirurgicales et obstétricales.
Adresse
135 AV VAUBAN
93190 , LIVRY-GARGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
52604
Date d'ajout
19/07/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19/07/2023 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2023J00773 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47968
Date d'ajout
04/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 04/07/2023 nommant Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
43175
Date d'ajout
15/06/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, prononce en date du 15/06/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00773, date de cessation des paiements le 15/12/2021 désigne Administrateur SELARL Fhb prise en la personne de Me Charlotte Fort 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et la SCP Patrice BRIGNIER, 18 Rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny et la SELAFA MJA prise en la personne de Me Axel CHUINE, 14/16 Rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY., et ouvre une période d'observation expirant le 15/12/2023 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
74591
Date d'ajout
26/10/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 14/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).