Entreprise : ARGOSIM - SIREN 794 165 506
Identité
(Entreprise radiée le 17/10/2019)
Dénomination
ARGOSIM
SIREN (siège)
794 165 506
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2013
Date de fin de la personne morale
09/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
110803 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU MAYENCIN 38400 SAINT MARTIN D'HERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8/10
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARGEIX ALEXIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Nom, Prénom(s)
LAUFER PHILIPPE , RAPHAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Clamart
Dénomination
EXPERTS ET PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2013
Siret
79416550600013
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Activité principale
Edition de logiciels applicatifs
Adresse
131 CHE DE LA FAURIE
38410 , VAULNAVEYS-LE-HAUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
79416550600021
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Edition de logiciels y compris conception, élaboration, développement, maintenance, mise à jour de logiciels, achat, vente ou location de logiciels.
Adresse
8 RUE 8/10 Rue de Mayencin
38400 , Saint-Martin-d'Hères - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8/10
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/013851
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 16/05/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000311
Date d'ajout
13/01/2014
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 131 Chemin de la Faurie 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT au 8/10 Rue de Mayencin 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES à compter du 01/01/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).