Entreprise : HOLDING VINO INVEST - SIREN 794 119 768
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2021)
Dénomination
HOLDING VINO INVEST
SIREN (siège)
794 119 768
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2013
Fermeture de l'établissement - 79411976800032
- Date d'effet de la fermeture : 24/11/2021
Fermeture de l'établissement - 79411976800016
- Date d'effet de la fermeture : 02/02/2015
Fermeture de l'établissement - 79411976800024
- Date d'effet de la fermeture : 07/12/2020
Date de fin de la personne morale
07/07/2112
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
56000 EUR
Adresse du siège
208 CHE DE DELMAS 82000 MONTAUBAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATENOT CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Montauban
Dénomination
SARL DRB AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montauban
Dénomination
SARL HEMISPHERE CONSEIL & AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/05/2013
Siret
79411976800016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
49 CAMI FOUNJUT
34350 , VALRAS-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/2015
Siret
79411976800024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
124 AV DE LA PLAGE
34410 , SERIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/2020
Siret
79411976800032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion financière d'un portefeuille de titres divers
Adresse
208 CHE 208 Chemin de Delmas
82000 , Montauban - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9461
Date d'ajout
01/12/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 23/11/2021, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l’insuffisance d’actif Date d'effet : 23/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9462
Date d'ajout
01/12/2021
Description
En date du 23/11/2021 , jugement ordonnant la radiation d’office de l’immatriculation au Registre du Commerce.
Numéro d'observation
4295
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Suivant jugement en date du 25/05/2021, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée immédiate et a désigné : Liquidateur : SELARL M.J. ENJALBERT & ASSOCIES prise en la pers. de Me J.-C. ENJALBERT 13, Rue de l'Hôtel de Ville 82000 MONTAUBAN Date de cessation des paiements : 12/04/2021 Date d'effet : 25/05/2021
Numéro d'observation
13179
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Radiation du RCS le 22/12/2020 avec effet au 07/12/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Montauban par suite de transfert du siège social à compter du 07/12/2020 au 208 Chemin de Delmas 82000 Montauban
Numéro d'observation
8044
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Suite au transfert, l'établissement situé 124 avenue de la Plage 34410 SERIGNAN est supprimé au 07.12.2020. Commencement de l'exploitation à SERIGNAN le 02.02.2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).