Entreprise : HOTEL DES PRINCES - SIREN 794 107 102
Identité
Dénomination
HOTEL DES PRINCES
SIREN (siège)
794 107 102
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2015
Début d’activité
18/08/2015
Date de fin de la personne morale
17/09/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activités principales de l’objet social
Exploitation de fonds de commerce d'établissements hôteliers et touristiques, ainsi que toutes activités annexes ou accessoires.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
86 AV DE L'ARC DE TRIOMPHE 84100 ORANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CARRIERE VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille 1er Arrondissement
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/08/2015
Siret
79410710200020
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation d'un fond de commerce hotelier, acquisition et gestion d'hôtels restaurant et résidences
Adresse
86 AV DE L'ARC DE TRIOMPHE
84100 , ORANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/2013
Siret
79410710200012
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
148 TRA DE LA MARTINE
13011 , MARSEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A 1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13000
Date d'ajout
31/05/2023
Description
jugement du 12/04/2023, le tribunal de commerce de Marseille arrête le plan de cession au profit de : Monsieur PIYUSHKUMAR PATEL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3170
Date d'ajout
18/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18/01/2023 autorisation la poursuivre l'activité en liquidation judiciaire pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 19/04/2023, administrateur judiciaire : SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO mission conduite par Me F AVAZERI 23-29 rue Haxo 13001 Marseille liquidateur judiciaire : Me Simon LAURE 16 boulevard Notre Dame Le Grand Sud 13006 Marseille.
Numéro d'observation
33068
Date d'ajout
30/12/2022
Description
Jugement du 14/12/2022, le tribunal de commerce de Marseille prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de SCA HOTEL DES PRINCES à la SCI LES PRINCES,désigne liquidateur judiciaire Me SIMON Laure - 16 Bd Notre Dame Le Grand Sud - 13001 Marseille avec les pouvoirs de gérer.
Numéro d'observation
27563
Date d'ajout
02/11/2022
Description
Jugement du 19/10/2022, le tribunal de commerce de Marseille prononce la résolution de plan de redressement judiciaire et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, poursuite d'activité autorisée jusqu'au : 19/01/2023, date de cessation des paiements : 01/09/2022, liquidateur judiciaire Me SIMON Laure - 16 Bd Notre Dame Le Grand Sud 13006 Marseille, administrateur judiciaire AVAZERI-BONETTO mission conduite par Me AVAZERI 23/29 rue Haxo 13001 Marseille avec les pouvoirs de représenter le débiteur pour tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
18582
Date d'ajout
11/07/2022
Description
jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/06/2022, modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
2326
Date d'ajout
25/01/2022
Description
Modification du plan de redressement, jugement tribunal de commerce Marseille en date du 12/01/2022.
Numéro d'observation
28084
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Modification du plan de redressement, jugement tribunal de commerce marseille en date du 22/09/2021.
Numéro d'observation
21503
Date d'ajout
18/08/2021
Description
Jugement du 21/07/2021, le tribunal de commerce de Marseille modifiant le plan de redressement, nom du commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJA, prise en la personne de Me Franck MICHEL 376 avenue du Prado 13008 Marseille et SELARL GILLIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Me Vincent GILLIBERT 11 rue Venture 13001 Marseille.
Numéro d'observation
15595
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Ordonnance présidentielle du 29/10/2020. Décision : ordonnance présidentielle renouvelant la mission du liquidateur amiable pour une durée expirant au 02.11.2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/06/2020
Description
Mention d'office. Décision du Tribunal de Marseille en date du 02/11/2017 prononçant la dissolution de la personne morale"
Numéro d'observation
9305
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Jugement du 05/06/2019, le tribunal de commerce de Marseille arrêtant le plan de redressement, désigne la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, et la SELA AJASSOCIES, mission conduite par Me Franck MICHEL, commissaires à l'exécution du plan, fixe pour une durée de 6 ans.
Numéro d'observation
22245
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Jugement du 21/11/2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la prolongation de la période d'observation pour une période se terminant le 22/05/2019.
Numéro d'observation
10254
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Jugement du 30/05/2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE autorise la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 22/11/2018.
Numéro d'observation
494
Date d'ajout
16/01/2018
Description
Dissolution de la société à compter du 02/11/2017 ordonnance du Tribunal de commerce d'avignon en date du 02.11.2017
Numéro d'observation
18791
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Jugement du 22/11/2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert la procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22/11/2017 désigne en qualité de co-administrateur la SCP GILIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Me Vincent GILIBERT 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE et la SELARL AJA administrateur judiciaire mission conduite par Me Franck MICHEL 376 avenue du Prado 13008 MARSEILLE lesquels auront tous deux pour missiond'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur, et désigne en qualité de co-mandataires judiciaires, la SCP LOUIS ET LAGEAT, mission conduite par Me JP LOUIS, 30 cours Lieutaud 13001 MARSEILLEet la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS mission conduite par Me SENECHAL 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE et ouvre une période d'observation expirant le 22/05/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).