Entreprise : RUTABAGA I - SIREN 794 059 477
Identité
Dénomination
RUTABAGA I
SIREN (siège)
794 059 477
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2018
Début d’activité
30/09/2020
Date de fin de la personne morale
22/04/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Négoce et gestion de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
202 CHE TRAVERSIER DE MACANY 83400 HYERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTY LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BRASSELET PIERRE , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Hyères
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2020
Siret
79405947700032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Négoce et gestion de biens immobiliers
Autres Activités
Négoce et gestion de biens immobiliers
Adresse
202 CHE TRAVERSIER DE MACANY
83400 , HYERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/2013
Siret
79405947700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 AV PIERRE IER DE SERBIE
75116 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/2013
Siret
79405947700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE BENOIT MALON
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57466
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon par suite du transfert du siege social 21 Rue Benoit Malon 92150 SURESNES au 202 Chemin Traversier De Macany 83400 HYERES à compter du 30/09/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon le 07/10/2020 sous le numéro A2020/008107)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013D027692
Date d'ajout
30/04/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 18D01027
Numéro d'observation
59272
Date d'ajout
23/04/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).