Entreprise : STM FORMATIONS - SIREN 794 047 373
Identité
Dénomination
STM FORMATIONS
SIREN (siège)
794 047 373
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2013
Date de fin de la personne morale
15/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
148 RUE DE LA PAGERE 69500 BRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENZONI GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79404737300012
Enseigne
AUTO-ECOLE SAINT MICHEL
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur, formation dans le domaine de la sécurité routière.
Adresse
148 RUE DE LA PAGERE
69500 , BRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79404737300038
Enseigne
SAINT MICHEL RIDER'S
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur, et de la sécurité routière, la vente de produits accessoires. La formation dans le domaine de la sécurité routière et dans tout domaine.
Adresse
RUE TITA COIS
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SUPERMARCHE AUX PUCES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79404737300020
Enseigne
AUTO ECOLE SAINT MICHEL
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Nature de l'établissement
Activité principale
Enseignement de la conduite
Adresse
28 RTE NATIONALE 6
69720 , SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/006349
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006274
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/006113
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2018 prononçant l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F18/002736
Date d'ajout
17/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/01/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/02/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/033872
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/07/2017 prolongeant la période d'observation jusqu'au 25/01/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/004309
Date d'ajout
25/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/01/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 18/11/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).