Entreprise : PARIS BUXI - SIREN 793 963 059
Identité
Dénomination
PARIS BUXI
SIREN (siège)
793 963 059
Date d'immatriculation au RNE
01/07/2013
Date de fin de la personne morale
30/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
3 BD CAMILLE SAINT SAENS 77185 LOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RANDRIANANTOANINA CLAUDIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Lognes
Nom, Prénom(s)
RANDRIANANTOANINA MARCO , FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Lognes
Nom, Prénom(s)
LUFUANKENDA BOKOLO JONATHAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Lognes
Nom, Prénom(s)
NONCENT WINDSOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Noisiel
Nom, Prénom(s)
RANDRIANANTOANINA MARC , LEONARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Noisy le Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/07/2013
Siret
79396305900019
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de personnes
Adresse
3 BD 3 boulevard Camille Saint Saëns
77185 , Lognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/07/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 02/07/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018J366, date de cessation des paiements le 11/05/2018, et a désigné Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER : Juge Commissaire, liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).