Entreprise : ANSVAL INVEST FRANCE - SIREN 793 952 862
Identité
Dénomination
ANSVAL INVEST FRANCE
SIREN (siège)
793 952 862
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2013
Date de fin de la personne morale
27/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
21 RUE D'ALGERIE 69001 LYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21-23
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBRUN BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
EYRAL PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ANSVAL INVEST SA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lausanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/2013
Siret
79395286200027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations et prestations de services, conseil et assistance
Adresse
21 RUE D'ALGERIE
69001 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21-23
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/2013
Siret
79395286200019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
10 BD MARIUS VIVIER-MERLE
69003 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR OXYGENE 10 ET 12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/006347
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006272
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/007498
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal et en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VILLEMONTE de la CLERGERIE Olivier en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F16/051677
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/10/2016 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société ANSVAL INVEST FRANCE des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de commerce.
Numéro d'observation
F16/024309
Date d'ajout
27/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/04/2016 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Juge commissaire : Monsieur JOËT Bruno Juge commissaire suppléant : Monsieur VUILLERMOZ Bruno, Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03 . Date de cessation des paiements : 18/04/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).