Entreprise : LIXENCE - SIREN 793 868 019
Identité
Dénomination
LIXENCE
SIREN (siège)
793 868 019
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2013
Début d’activité
25/04/2013
Date de fin de la personne morale
23/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Réunion de moyens juridiques, financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente, qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou de réhabilitation, bâtiments résidentiels et non résidentiels pour son propre compte ou pour le compte de tiers
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
13 RUE SAINTE HELENE 69002 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DRUARD BORIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GUIT NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PESSON NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/2013
Siret
79386801900027
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réunion de moyens juridiques, financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente, qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou de réhabilitation, bâtiments résidentiels et non résidentiels pour son propre compte ou pour le compte de tiers
Adresse
13 RUE SAINTE HELENE
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2013
Siret
79386801900019
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
3 RUE JARENTE
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001205
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/048578
Date d'ajout
07/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/11/2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F17/022749
Date d'ajout
11/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/05/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).