Entreprise : SARL B.C.A - SIREN 793 850 553
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2023)
Dénomination
SARL B.C.A
SIREN (siège)
793 850 553
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2013
Fermeture de l'établissement - 79385055300017
- Date d'effet de la fermeture : 13/06/2023
Date de fin de la personne morale
24/06/2043
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
01/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
22 RUE PIERRE MENDES FRANCE 77200 TORCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABADA JOCELYNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Savigny-le-Temple
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2013
Siret
79385055300017
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Sidérurgie
Adresse
22 RUE 22 rue Pierre Mendes France
77200 , Torcy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/06/2023
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 18-01-2021 a prononcé la faillite personnelle de Madame Jocelyne Abada pour une durée de 5 ans sous le numéro 2018J185.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 16/09/2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J185, désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, .
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 18/03/2019 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 3 avril 2019, soit jusqu'au 3 octobre 2019
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 03/09/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 3 octobre 2018, soit jusqu'au 3 avril 2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/04/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 03/04/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J185 date de cessation des paiements le 15/03/2017, et a désigné juge commissaire : Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER, administrateur(s) : Selarl AJILINK-LABIS CABOOTER mission conduite par Maître Jérôme CABOOTER 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/10/2018, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).