Entreprise : MAGIC LEADS - SIREN 793 834 748
Identité
Dénomination
MAGIC LEADS
SIREN (siège)
793 834 748
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2013
Date de fin de la personne morale
24/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA FONTAINE 77400 GOUVERNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUBA EMMANUEL , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Thorigny Sur Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/06/2013
Siret
79383474800014
Code APE
6209Z - Autres activités informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Détection et commercialisation de tous types de Leads internet exploitation et vente de sites E commerce création et vente de contenu multimédia dépannage informatique vente de matériel informatique vente de nom de domaine régie publicitaire
Adresse
1 RUE 1 rue de la Fontaine
77400 , Gouvernes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 27/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 04/07/2016 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016J331 désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 06/06/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J331 date de cessation des paiements le 07/12/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 06/12/2016, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/01/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).