Entreprise : SCI EUGENE BOUDIN - SIREN 793 803 222
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2024)
Dénomination
SCI EUGENE BOUDIN
SIREN (siège)
793 803 222
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2013
Date de fin de la personne morale
19/06/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1855 RTE D'EVREUX 27400 ACQUIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTENAT LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Vivier
Dénomination
PARFIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Étienne-du-Rouvray
Dénomination
CYRIL IMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Étienne-du-Rouvray
Dénomination
LAURENT IMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Étienne-du-Rouvray
Dénomination
FREDERIC IMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Étienne-du-Rouvray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
79380322200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers, leur gestion, leur administration et leur exploitation par bail, location ou autrement
Adresse
RUE rue de la Poterie
27310 , Bourg-Achard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
79380322200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1855 RTE D'EVREUX
27400 , ACQUIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
05/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2020, liquidateur : MARTENAT Laurent, siège de la liquidation : Rue de la Brèche 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray, parution de la publicité légale : Eure Infos en date du 19/01/2021
Numéro d'observation
428
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1515
Date d'ajout
02/08/2017
Description
Radiation du RCS le 02/08/2017 avec effet au 01/01/2017 Transfert du siège social et de l'établissement principal au 1855 route d'Evreux 27400 Acquigny (RCS EVREUX N° 2017 D 00380)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).