Entreprise : LM DIFFUSION - SIREN 793 785 601
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2021)
Dénomination
LM DIFFUSION
SIREN (siège)
793 785 601
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2013
Fermeture de l'établissement - 79378560100014
- Date d'effet de la fermeture : 11/03/2021
Date de fin de la personne morale
01/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
4 RUE CAMILLE FRANCK CADET 97427 L'ETANG SALE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZIE LES SABLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUGIER JOSE , GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Bras Panon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/06/2013
Siret
79378560100014
Code APE
9002Z - Activités de soutien au spectacle vivant
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Installation montage de tous matériels de spectacles,scènes ou podiums,de tous dispositifs de sonorisation ou de lumière,réalisation de tous travaux d'ingénierie de type son et lumière,vente de matériels de sonorisation,d'éclairage,production,organisation de spectacles
Adresse
4 RUE 4 rue Franck Camille Cadet Zie les Sables
97427 , Etang salé - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZIE LES SABLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2618
Date d'ajout
26/08/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/05/2014 : Partant : MUSSARD Henri, Paul, Gérant (la gérance devient égalitaire)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).