Entreprise : ARECO - SIREN 793 700 188
Identité
Dénomination
ARECO
SIREN (siège)
793 700 188
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2013
Début d’activité
30/04/2013
Date de fin de la personne morale
25/06/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles de toute nature.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
435 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU DOCTEUR ROUX 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLAND NICOLAS , MARIE-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BARBIER BENOIT , ROMAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BELEY ROMAIN , PIERRE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET SEVERINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
DESCHATRES YANNICK , STEPHEN , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
DUMAND JEAN , BERNARD , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
EOCHE YANNICK , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
FRADJ KARIM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
JEANNY ARNAUD , FRANCIS , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Séné
Nom, Prénom(s)
LE BRAY THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Grand champ
Nom, Prénom(s)
MAIRE JEAN , YVES , MARIE , GEORGES , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
MENARD CHRISTOPHE , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
MORTIER YANNICK , GEORGES , NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
STOKKING THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
VADAM CHRISTOPHE , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Brandivy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2013
Siret
79370018800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location.
Autres Activités
Location.
Adresse
29 RUE DU DOCTEUR ROUX
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2013
Siret
79370018800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE MAL FOCH
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5642
Date d'ajout
06/11/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 30/06/2015 : Ancienne adresse : 4 rue du Maréchal Foch 56000 Vannes Nouvelle adresse : 29 rue du Docteur Roux 56000 Vannes Transfert du siège social à compter du 30/06/2015 : Ancienne adresse : 4 rue du Maréchal Foch 56000 Vannes Nouvelle adresse : 29 rue du Docteur Roux 56000 Vannes Réduction de capital à compter du 30/06/2015 Ancien : 4425 EUR Nouveau : 4350 EUR Le capital fixe devient variable à compter du 30/06/2015 Modification relative aux associés à compter du 30/06/2015 : Partant : THEBAULT Guy, Georges, René, Associé indéfiniment responsable Partant : LE PABIC Philippe, Michel, Associé indéfiniment responsable Partant : GABORIAU Guy, Daniel, Marie, Alex, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BOUSQUET Séverine, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BELEY Romain, Pierre, Jean, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).