Entreprise : SAS BJ PARTICIPATIONS - SIREN 793 667 742
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2022)
Dénomination
SAS BJ PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
793 667 742
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2013
Date de fin de la personne morale
16/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
498000 EUR
Adresse du siège
3 RUE GASTON RAMON 57050 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NARDIS BARTOLINO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Bart
Nom, Prénom(s)
NARDIS SANDRO , JOSEPH , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Allondans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2013
Siret
79366774200019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations.
Adresse
3 RUE 3 Rue Gaston Ramon
57050 , Metz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12329
Date d'ajout
29/08/2022
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 20/07/2022 Décision de l'associé unique en date du 20/07/22 Dénomination de l'associé unique : Etudes installations et maintenance industrielles - EIMI RCS de BELFORT 316 113 208 Journal d'annonces légales : La Moselle Agricole en date du 19/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7926
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2018 : Partant : JUNK Bernard, Président Nouveau : NARDIS Sandro, Joseph, Georges, Président Nouveau : NARDIS Bartolino, Directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).