Entreprise : SCI LA MARZE - SIREN 793 649 195
Identité
Dénomination
SCI LA MARZE
SIREN (siège)
793 649 195
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2013
Date de fin de la personne morale
13/06/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
2 LES ECORCINS 79700 SAINT-AMAND-SUR-SEVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTAND BERNARD , DANIEL , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Saint-Amand-sur-Sèvre
Nom, Prénom(s)
LE MOINE SYLVIE , ELISABETH , CATHERINE
Nom d'usage
COUTAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Amand-sur-Sèvre
Nom, Prénom(s)
BOUTOLLEAU CHRISTINE , MARGUERITE , JACQUELINE
Nom d'usage
BRETIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Fiacre-sur-Maine
Nom, Prénom(s)
COUTAND DANIEL , EMILE , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Rives de l'Yon
Nom, Prénom(s)
BAZIN STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
BRETIN LOIC , PIERRE , RENE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint-Fiacre-sur-Maine
Nom, Prénom(s)
BODIN CATHERINE , MARIE , BERNADETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Chanteloup
Nom, Prénom(s)
COUTAND PAUL , MARIE , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Moulis
Nom, Prénom(s)
FOURNIER FRANCOIS , MAURICE , MARCEL , JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
La Bernardière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/02/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/05/2013
Siret
79364919500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion administration aliénation de tous immeubles et droits réels immobiliers
Adresse
2 2 Les Ecorcins
79700 , Saint-Amand-sur-Sèvre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5396
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 10/02/2021 sans disparition de la personne morale
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).