Entreprise : CERTITUDE ENERGIE METHANISATION - SIREN 793 553 561
Identité
Dénomination
CERTITUDE ENERGIE METHANISATION
Sigle
C.E.M.
SIREN (siège)
793 553 561
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2013
Début d’activité
01/06/2013
Date de fin de la personne morale
10/06/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Bureau d'études, assistance technique, conseils dans le domaine des énergies renouvelables. Installations, maintenance de centrales.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
420000 EUR
Adresse du siège
AUBVIDEYRE 15500 LA CHAPELLE-LAURENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUPENAT DOMINIQUE , RAYMOND , LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
La Chapelle-Laurent
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
79355356100028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bureau d'études, assistance technique, conseils dans le domaine des énergies renouvelables. Installations, maintenance de centrales.
Adresse
AUBVIDEYRE
15500 , LA CHAPELLE-LAURENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
79355356100010
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
LE BOURG
15500 , LA CHAPELLE-LAURENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000226
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 24/01/2020 arrêtant le plan de cession. Commissaires à l'exécution du plan : SELARL GLADEL 8 rue Beaumarchais 63038 Clermont-Ferrand
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002940
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 20/12/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 20/02/2020. Liquidateur judiciaire : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand
Numéro d'observation
F19/002399
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 18/10/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel, Mandataire judiciaire : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand, Administrateur judiciaire : SELARL GLADEL 8 rue Beaumarchais 63038 Clermont-Ferrand, mission : assister le débiteur. Date de cessation des paiements : 13/09/2019
Numéro d'observation
F15/001144
Date d'ajout
22/04/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 20/03/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).