Entreprise : VIRY VISION - SIREN 793 521 840
Identité
Dénomination
VIRY VISION
SIREN (siège)
793 521 840
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2013
Date de fin de la personne morale
09/06/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
16200 EUR
Adresse du siège
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN LOT 16 02300 VIRY-NOUREUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 16
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBAISIEUX SYLVIE , HELENE , MARIE
Nom d'usage
BERSON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Soissons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/07/2013
Siret
79352184000025
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Optique, lunetterie.
Adresse
centre Commercial Lot 16
02300 , Viry Noureuil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 16
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/2013
Siret
79352184000017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
11 PL DU CLOITRE
02200 , SOISSONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
08/03/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
16/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 16-02-2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017/5854 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur . Laurent PROY met fin a la mission de l'administrateur SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU. Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 15/12/2017 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 25/09/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24.08.2017, soit jusqu'au 24.02.2018
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
07/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 07/04/2017 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
24/02/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 24/02/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017/5854 date de cessation des paiements le 30/09/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur . Laurent PROY, administrateur : SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU 44, rue Jean Jaurès 02100 SAINT-QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 24.08.2017, et a ouvert une période d'observation expirant le 24/08/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/11/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Fonds acquis par achat moyennant le prix de 310 000 euros - Oppositions : Société d'Avocats EFC, 22 rue Victor Basch 02100 Saint Quentin et pour la correspondance chez la Société d'Avocats SERIT, 44 Quai de Jemmapes 75010 Paris.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/09/2013
Description
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 10-06-2013 AU 24-07-2013 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).