Entreprise : HOLDING DU MENHIR - SIREN 793 480 757
Identité
(Entreprise radiée le 02/05/2023)
Dénomination
HOLDING DU MENHIR
SIREN (siège)
793 480 757
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2013
Date de fin de la personne morale
06/06/2112
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
48830 EUR
Adresse du siège
106 A RUE EUGENE POTTIER 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
MEHAULT MAELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DUBOIS ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
POIRIER PIERRE-YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
79348075700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
7 AV DES SPORTS
35160 , BRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
79348075700020
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession de commissaire aux comptes et la prise de participation dans toute société de commissariat aux comptes
Adresse
106 A RUE 106 A Rue Eugène Pottier
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12632
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ADITIS AUDIT CAC, Rennes : 443344650 dans le cadre d'une fusion avec effet au 20/04/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
71465
Date d'ajout
25/02/2015
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de BRETEIL, 7 avenue des sports à RENNES, 106 A rue Eugène Pottier à compter du 13/01/2015
Numéro d'observation
71464
Date d'ajout
25/02/2015
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL Unipersonnelle Se transforme en Société Civile A compter du 13/01/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).