Entreprise : SARL GRISARDS CONDUITE - SIREN 793 472 671
Identité
Dénomination
SARL GRISARDS CONDUITE
SIREN (siège)
793 472 671
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2013
Début d’activité
01/07/2013
Date de fin de la personne morale
09/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Auto école enseignement de la conduite
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
AV DU FIEF ROSE 17140 LAGORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAULIERE PHILIPPE , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Lagord
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
79347267100015
Nom commercial
AUTO MOTO ECOLE DES GOELANDS
Enseigne
AUTO MOTO ECOLE DES GOELANDS
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Auto école enseignement de la conduite
Adresse
AV DU FIEF ROSE
17140 , LAGORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5142
Date d'ajout
13/04/2021
Description
EN DATE DU 13/04/2021, LE TRIBUNAL DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 DE SARL GRISARDS CONDUITE (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 25/02/2020)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1975
Date d'ajout
25/02/2020
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 25/02/2020, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE SARL GRISARDS CONDUITE (SARL) SOUS LE NUMERO 4117121, ET A DESIGNE : Liquidateur : SCP DELPHINE RAYMOND - prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE ET A FIXE AU 01/01/2020 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 25/02/2020
Numéro d'observation
5514
Date d'ajout
09/08/2013
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/07/2013 Adresse de l'établissement : avenue du Fief Rose 17140 Lagord Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2013 : Modifié : SAULIERE Philippe, Paul, Gérant, demeurant 14 rue de la Mousson 17140 Lagord
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).