Entreprise : GIETV - SIREN 793 322 801
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2022)
Dénomination
GIETV
SIREN (siège)
793 322 801
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2013
Fermeture de l'établissement - 79332280100010
- Date d'effet de la fermeture : 11/09/2019
Date de fin de la personne morale
02/06/2112
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
56 RUE BERLIOZ 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDOU JEAN-MICHEL , SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Aubertin
Nom, Prénom(s)
SINDICQ LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Ogeu-les-Bains
Nom, Prénom(s)
CHIPOY FREDERIC , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Monein
Nom, Prénom(s)
CAPDEVIELLE JULIEN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Lagos
Nom, Prénom(s)
JUNQUA PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Orthez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/04/2013
Siret
79332280100010
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commissionnaire de transports de voyageurs
Adresse
56 RUE 56 rue Berlioz
64000 , Pau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1382
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9570
Date d'ajout
09/12/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/09/2019 Liquidateur : M Philippe JUNQUA Le siège de la liquidation est fixé à : rue Pierre Bérégovoy 64300 Orthez Journal d'annonces légales : Petites Affiches Béarnaises du 29/10/2019 Cessation totale d'activité de la société à compter du 11/09/2019 suite à suppression du fonds de commerce de Commissionnaire de transports de voyageurs exploité 56 rue Berlioz 64000 Pau
Numéro d'observation
7179
Date d'ajout
06/11/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).