Entreprise : FERREIRA GOMES SANTOS - SIREN 793 314 188
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2024)
Dénomination
FERREIRA GOMES SANTOS
Sigle
F G S
SIREN (siège)
793 314 188
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2013
Fermeture de l'établissement - 79331418800012
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/2024
Date de fin de la personne morale
29/05/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DIEUDONNE COSTES 93350 LE BOURGET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERREIRA DOS SANTOS MARCO , PAULO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Le Bourget
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/05/2013
Siret
79331418800012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation et de conseil
Adresse
11 RUE 11 Rue Dieudonné Costes
93350 , Le Bourget - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6874
Date d'ajout
23/01/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 23/01/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6874
Date d'ajout
23/01/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
48744
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/07/2023 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
12083
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 16/02/2022, la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J00187, date de cessation des paiements le 24/01/2022, désigne liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Avenue de Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).