Entreprise : FUSYKA - SIREN 793 300 815
Identité
Dénomination
FUSYKA
SIREN (siège)
793 300 815
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2013
Date de fin de la personne morale
30/05/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
LD DIEPE CD 17 GARANCIERES 28700 GARANCIERES-EN-BEAUCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEDILLE JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
La Ville-du-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
79330081500024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à Le Havre (76660) 93/95 avenue René Coty, sous l'enseigne INTERMARCHE.
Adresse
LD DIEPE CD 17 GARANCIERES
28700 , GARANCIERES-EN-BEAUCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/2013
Siret
79330081500016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
24 RUE AUGUSTE CHABRIERES
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/003165
Date d'ajout
22/03/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 22/03/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004439
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 14/04/2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres . Date de cessation des paiements : 16/03/2022
Numéro d'observation
F16/007564
Date d'ajout
01/12/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).