Entreprise : SARL K.B.M. - SIREN 793 261 629
Identité
Dénomination
SARL K.B.M.
SIREN (siège)
793 261 629
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2013
Début d’activité
15/06/2014
Date de fin de la personne morale
27/05/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Services d'intermédiation, commissionnaire, courtier, apporteur d'affaires sur tous produits et services, import export, négoce tous produits et services.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
51 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT 69002 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ NICOLAS , JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2014
Siret
79326162900018
Nom commercial
GOLD WINE DISTRIBUTION
Enseigne
GOLD WINE DISTRIBUTION
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Services d'intermédiation, commissionnaire, courtier, apporteur d'affaires sur tous produits et services, import export, négoce tous produits et services.
Adresse
51 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/029126
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/029179
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/006090
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2016 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul. Juge commissaire suppléant : Monsieur DURAND Jean-Pierre. Liquidateur-judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 27/07/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).