Entreprise : JMR CAPITAL - SIREN 793 233 859
Identité
Dénomination
JMR CAPITAL
SIREN (siège)
793 233 859
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2013
Début d’activité
16/05/2013
Date de fin de la personne morale
27/05/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion, la cession et la prise de participation dans toute société, toutes prestations administratives et d'animation de groupes, toutes activités de conseils et de prestations.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
244000 EUR
Adresse du siège
32 RUE ROBERT MALLET STEVENS 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT E
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICCI JULIEN , PIERRE-JEAN , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Saint-Clément
Nom, Prénom(s)
ROYER JULIE , MICHELLE
Nom d'usage
RICCI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Saint-Clément
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/2013
Siret
79323385900016
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition, la gestion, la cession et la prise de participation dans toute société, toutes prestations administratives et d'animation de groupes, toutes activités de conseils et de prestations.
Autres Activités
L'acquisition, la gestion, la cession et la prise de participation dans toute société, toutes prestations administratives et d'animation de groupes, toutes activités de conseils et de prestations.
Adresse
32 RUE ROBERT MALLET STEVENS
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT E
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/031876
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/031874
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 16/09/2021
Numéro d'observation
F21/031874
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Modification relative aux dirigeants RICCI Julien Pierre-Jean Paul nom d'usage : RICCI Julien devient président ROYER Julie Michelle nom d'usage : RICCI Julie n'est plus gérant ROYER Julie Michelle nom d'usage : RICCI Julie devient directeur général RICCI Julien Pierre-Jean Paul nom d'usage : RICCI Julien n'est plus gérant à compter du 16/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).