Entreprise : C.I.I. (CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ET INDUSTRIELLES) - SIREN 793 220 047
Identité
Dénomination
C.I.I. (CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ET INDUSTRIELLES)
SIREN (siège)
793 220 047
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2013
Début d’activité
01/05/2013
Date de fin de la personne morale
27/05/2112
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Maçonnerie générale, tous corps d''état, terrassement, Vrd.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES GONNETTES 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU YANN , CLAUDE , JACQUES
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
La Voulte-sur-Rhône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2013
Siret
79322004700013
Nom commercial
C I I
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie générale, tous corps d''état, terrassement, Vrd.
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
4 RUE DES GONNETTES
07800 , LA VOULTE-SUR-RHONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11148
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Par jugement du 26/11/2019, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/000729
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 14/02/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Représentant des créanciers-liquidateur : Selarl Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 22/02/2016 . Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com..
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CX 2017-02-14 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-02-16 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS TORELLI,J111 2019-11-26 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-04-07 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS TORELLI
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).