Entreprise : AGRICULTEURS ENERGIE VERTE EN PAYS DE FALAISE - SIREN 793 156 803
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2017)
Dénomination
AGRICULTEURS ENERGIE VERTE EN PAYS DE FALAISE
Sigle
A-E-V-P-F
SIREN (siège)
793 156 803
Date d'immatriculation au RNE
24/05/2013
Date de fin de la personne morale
23/05/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
10000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES PETITES CHASSES - MONTBOINT 14190 OUILLY-LE-TESSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEUZE XAVIER , SAMUEL , JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Rapilly
Nom, Prénom(s)
BONNE JEAN-LOUIS , ANDRE , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Villers-Canivet
Nom, Prénom(s)
BOUVIER ANNE-MARIE , MARTHE , HELENE
Nom d'usage
LEBRETON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Cordey
Nom, Prénom(s)
DUVAL OLIVIER , BERTRAND , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Sassy
Nom, Prénom(s)
VERMES ARNAUD , BERNARD , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Bernières-d'Ailly
Nom, Prénom(s)
LEMUNIER XAVIER , JEROME , CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Le Mesnil Villement
Nom, Prénom(s)
EUDIER STEPHANE , MAURICE , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
La Hoguette
Nom, Prénom(s)
HEURTIN JEAN-YVES , PIERRE , FERNAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Ouilly-le-Tesson
Nom, Prénom(s)
BINET SEBASTIEN , SIMON , GUY , GERARD
Qualité
Administrateur, Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Versainville
Nom, Prénom(s)
RAYEUR LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Forges-les-Eaux
Dénomination
SOCCOM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Contest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/2013
Siret
79315680300017
Nom commercial
A-E-V-P-F
Enseigne
A-E-V-P-F
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participations par tous moyens dans le capital de toutes sociétés françaises ayant pour activité la production d'énergies renouvelables et de méthanisation. La gestion et l'aliénation par tous moyens de ces participations. Toutes prestations de services de nature commerciale, administrative, comptable, financière ou de secrétariat auprès des sociétés dans lesquelles elle détient ou non des participations. Toutes prestations de services destinées à favoriser l'exrcice des activiés de sa ou ses filiales ainsi que leur développement
Adresse
2 RUE 2 rue des Petites Chasses - Montboint
14190 , Ouilly-le-Tesson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7049
Date d'ajout
01/08/2017
Description
Radiation du RCS le 01/08/2017 avec effet au 27/06/2017 Clôture des opérations de liquidation à compter du 27/06/2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4997
Date d'ajout
29/05/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/05/2017 Liquidateur : HEURTIN Jean-Yves, Pierre, Fernand Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue des Petites Chasses - Montboint 14190 Ouilly-le-Tesson Journal d'annonces légales : AGRICULTEUR NORMAND en date du 18/05/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).