Entreprise : ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES - SIREN 793 149 824
Identité
Dénomination
ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
SIREN (siège)
793 149 824
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2015
Début d’activité
22/05/2013
Date de fin de la personne morale
08/02/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, transactions sur immeubles et fonds de commerce, et toutes prestations de services s'y rapportant
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
289470 EUR
Adresse du siège
CHE DES VERNEDES 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE VERNEDES 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BADAUD-DULAC XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
COSTAMAGNA JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
La Garde
Nom, Prénom(s)
Moscatelli BRUNO
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
NEIDDA ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
La Valette du Var
Dénomination
CAPITAL EVOLUTION GROUPE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Puget-sur-Argens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/05/2013
Siret
79314982400021
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, transactions sur immeubles et fonds de commerce, et toutes prestations de services s'y rapportant. courtage et intermédiation en assurance
Autres Activités
Conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, transactions sur immeubles et fonds de commerce, et toutes prestations de services s'y rapportant. courtage et intermédiation en assurance
Adresse
CHE DES VERNEDES
83480 , PUGET-SUR-ARGENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE VERNEDES 7
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/2013
Siret
79314982400013
Nom commercial
AAA
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
16 PL VENDOME
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10082
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Extension de procédure Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 18/07/2022 prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SA ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES et étendue par jugement du 18/07/2022 à la SAS CAPITAL EVOLUTION GROUPE avec confusion des masses actives et passives. maintient la date de cessation des paiements au 31/01/2021 Désigne comme liquidateur judiciaire Me Yann LEFORT pour la SELARL MJ LEFORT, 67 avenue de la Libération 06130 Grasse des deux procédures ainsi confondues Date d'effet : 18/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20222
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 20/12/2021,le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire, nomme comme liquidateur : Me Yann LEFORT pour la SELARL MJ LEFORT67, avenue de la Libération06130 GrasseDate d'effet : 20/12/2021
Numéro d'observation
17203
Date d'ajout
20/10/2021
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par jugement en date du 19/10/2021, le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé le redressement judiciaire et autorisé la poursuite d’activité pour une durée de 6 mois pour se terminer le 19/04/2022 Et a désigné Me Yann LEFORT pour la SELARL MJ LEFORT67, avenue de la Libération06130 Grasse comme mandataire judiciaire et Administrateur judiciaire : Selarl XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me HUERTAS1, rue Lamartine06000 NICE comme administrateur Date d'effet : 19/10/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).