Entreprise : ERATOME GROUPE - SIREN 793 037 839
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2024)
Dénomination
ERATOME GROUPE
SIREN (siège)
793 037 839
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2013
Fermeture de l'établissement - 79303783900016
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2013
Fermeture de l'établissement - 79303783900024
- Date d'effet de la fermeture : 26/01/2024
Date de fin de la personne morale
05/08/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15899663 EUR
Adresse du siège
60 RUE CASIMIR PERIER 95870 BEZONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARM BENJAMIN
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN VIRGINIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
ROUIF CHRISTINE
Nom d'usage
DONZEAU
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Carrières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROUSSILHE-MARMIE STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TINGUY EMMANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Milon-la-Chapelle
Dénomination
OMNES CAPITAL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2013
Siret
79303783900016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la cession et l'apport d'actions et/ou de valeurs mobilières de toutes sociétés. La gestion desdites participations et l'administration des entreprises. Toutes prestations de services et de conseil en matières commerciale, administrative, de ressources humaines, informatiques, financières, de management ou de communication, de marketing ou autres, tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la société que de tiers. Les activités de financement de groupe à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient. L'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines au profit des sociétés et entreprises liées à la société.
Adresse
37 RUE DU ROCHER
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
37 A 41
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2013
Siret
79303783900024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
60 RUE CASIMIR PERIER
95870 , BEZONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2350
Date d'ajout
26/01/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26/01/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2350
Date d'ajout
26/01/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
72875
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
66022
Date d'ajout
29/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise En date du 29/06/2018 ordonnant la cessation totale de l'activité
Numéro d'observation
61877
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 14/05/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00359 , date de cessation des paiements le 04/05/2018 , désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 4 août 2018 . Désigne administrateur judiciaire SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec les pouvoirs de prendre toutes mesures permettant la cession de l'entreprise .
Numéro d'observation
54488
Date d'ajout
17/02/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 06/11/2017
Numéro d'observation
2013B097882
Date d'ajout
12/08/2013
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE PONTOISE SOUS LE NUMERO 2013B2808
Numéro d'observation
18909
Date d'ajout
06/08/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).