Entreprise : OGI-BAT - SIREN 793 034 711
Identité
Dénomination
OGI-BAT
SIREN (siège)
793 034 711
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2013
Date de fin de la personne morale
14/05/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
9 BD PIERRE MENDES FRANCE 77500 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMES PEREIRA RUI , JORGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PHILIP CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Dénomination
AUDIT EXPERTISE ET FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/2013
Siret
79303471100028
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie générale, construction, rénovation, tous placements de capitaux, la propriété et la gestion de tous biens par tous moyens.
Adresse
9 BD 9 boulevard Pierre Mendès France
77500 , Chelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2013
Siret
79303471100010
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
31 RES PARC CLUB DU GOLF
13100 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 90519
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 21/11/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 21/09/2015 liquidateur SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/12/2015
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/07/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).