Entreprise : F.L. IMMO - SIREN 793 015 132
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2019)
Dénomination
F.L. IMMO
SIREN (siège)
793 015 132
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2013
Fermeture de l'établissement - 79301513200020
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2019
Fermeture de l'établissement - 79301513200012
- Date d'effet de la fermeture : 20/05/2016
Date de fin de la personne morale
14/05/2112
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4560 EUR
Adresse du siège
30 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 01000 BOURG-EN-BRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BULOT LUDOVIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Oullins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2013
Siret
79301513200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 LOT LES BRUYERES
01240 , SAINT-PAUL-DE-VARAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/04/2013
Siret
79301513200020
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La commercialisation de maisons individuelles, la promotion immobilière, l'activité d'aménageur lotisseur, l'activité de marchand de biens, la construction de maisons individuelles, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers, l'activité d'agent immobilier ainsi que toutes activités en lien avec celles-ci
Adresse
30 RUE 30 rue du 4 Septembre
01000 , Bourg-en-Bresse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5091
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3521
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2018, liquidateur : Ludovic BULOT, siège de la liquidation : 30 Rue du 4 Septembre 01000 Bourg-en-Bresse, parution de la publicité légale : L'Eco de l'Ain en date du 21/02/2019
Numéro d'observation
6839
Date d'ajout
29/06/2016
Description
Inscription faite sous la condition suspensive de l'obtention de la carte professionnelle
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).