Entreprise : SAMARES - SIREN 792 963 027
Identité
Dénomination
SAMARES
SIREN (siège)
792 963 027
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2013
Début d’activité
07/05/2013
Date de fin de la personne morale
14/05/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La propriété par voie d'acquisition ou autrement, l'administration et la gestion, notamment sous forme de location, de tous immeubles et biens immobiliers ainsi que de tous biens meubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
55 CHE DE LA BERRETTE OUEST 30210 CASTILLON-DU-GARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OUEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABATIER MARIO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Castillon-du-Gard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/2013
Siret
79296302700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété par voie d'acquisition ou autrement, l'administration et la gestion, notamment sous forme de location, de tous immeubles et biens immobiliers ainsi que de tous biens meubles
Autres Activités
La propriété par voie d'acquisition ou autrement, l'administration et la gestion, notamment sous forme de location, de tous immeubles et biens immobiliers ainsi que de tous biens meubles
Adresse
55 CHE DE LA BERRETTE OUEST
30210 , CASTILLON-DU-GARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OUEST
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/013033
Date d'ajout
22/06/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/013033
Date d'ajout
22/06/2020
Description
Modification relative aux dirigeants SABATIER Mario nom d'usage : SABATIER Mario n'est plus gérant SABATIER Mario nom d'usage : SABATIER Mario devient président à compter du 31/03/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).