Entreprise : GASCOGNE ISOLATION - SIREN 792 914 558
Identité
Dénomination
GASCOGNE ISOLATION
SIREN (siège)
792 914 558
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2013
Début d’activité
29/01/2018
Date de fin de la personne morale
12/05/2112
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Isolation des combles par soufflage, isolation des murs par projection et insuflation, nettoyage des combles et protection des sous-toitures, traitement des couvertures et des charpentes.
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
35 RTE D'ENGACHIES 32000 AUCH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Bourdette
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICCIOLI AURELIEN
Nom d'usage
NICCIOLI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Gimont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/2018
Siret
79291455800020
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
ISOLATION DES COMBLES PAR SOUFFLAGE ISOLATION DES MURS PAR PROJECTION ET INSUFLATION
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Autres Activités
ISOLATION DES COMBLES PAR SOUFFLAGE ISOLATION DES MURS PAR PROJECTION ET INSUFLATION
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Adresse
35 RTE D'ENGACHIES
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3443
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/01/2018 : Modifié : NICCIOLI Aurélien, Gérant, demeurant 5 rue du Collège 32200 Gimont
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1231
Date d'ajout
28/03/2018
Description
Démission de co-gérant à compter du 29/01/2018 : Partant : DILHAN Julien, Didier, Franck, Co-Gérant Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 29/01/2018 : Ancienne adresse : route de Touget - la Bourdette - 32200 Gimont (supprimé) Nouvelle adresse : 35 route d'Engachies - 32000 Auch La société est réduite à un associé unique à compter du 29/01/2018.
Numéro d'observation
2818
Date d'ajout
10/09/2014
Description
Nomination d'un co-gérant à compter du 01/08/2014 : - Nouveau : DILHAN Julien, Co-Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).