Entreprise : SOPPARTEX - SIREN 792 857 468
Identité
Dénomination
SOPPARTEX
SIREN (siège)
792 857 468
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2014
Début d’activité
26/02/2014
Date de fin de la personne morale
19/05/2112
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation directe ou indirecte de toutes sociétés, acquisition, détention, administration, gestion
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
148910 EUR
Adresse du siège
15 CHE D YVOURS 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AUCTOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SOFRA - SOCIETE FIDUCIAIRE RHONE ALPES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SL CONSEILS & INVESTISSEMENTS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pierre-Bénite
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/2014
Siret
79285746800021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation directe ou indirecte de toutes sociétés, acquisition, détention, administration, gestion
Autres Activités
Prise de participation directe ou indirecte de toutes sociétés, acquisition, détention, administration, gestion
Adresse
15 CHE D YVOURS
69310 , OULLINS-PIERRE-BENITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2013
Siret
79285746800013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
100 RUE DE LUZAIS
38070 , SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE THARABIE I
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/028204
Date d'ajout
22/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/03/2022 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/017093
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15/02/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/03/2022, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F21/061380
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/02/2022, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F21/061515
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F21/012271
Date d'ajout
16/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16/02/2021 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire Judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).