Entreprise : RDT - SIREN 792 849 218
Identité
Dénomination
RDT
SIREN (siège)
792 849 218
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2013
Début d’activité
25/04/2013
Date de fin de la personne morale
02/05/2103
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion de valeurs mobilières, titres, droits de propriété, prises de participations et de contrôle. Réalisation de prestations administratives, de management et de communication à des tiers.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
866850 EUR
Adresse du siège
LD LE FAYET 15500 LA CHAPELLE-LAURENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUPENAT DOMINIQUE , RAYMOND , LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
La Chapelle-Laurent
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/2013
Siret
79284921800013
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion de valeurs mobilières, titres, droits de propriété, prises de participations et de contrôle. Réalisation de prestations administratives, de management et de communication à des tiers.
Adresse
LD LE FAYET
15500 , LA CHAPELLE-LAURENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/003189
Date d'ajout
01/09/2022
Description
Par ordonnance en date du 30.08.2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Aurillac, a ordonné la clôture des opérations de la procédure de sauvegarde de la SARL RDT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/000247
Date d'ajout
19/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 18/01/2022 prononçant la modification du plan de sauvegarde.
Numéro d'observation
F21/000638
Date d'ajout
17/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 16/02/2021 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand
Numéro d'observation
F20/002238
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 01/09/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 18/01/2021.
Numéro d'observation
F20/000425
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 04/02/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/002401
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 18/10/2019 ouvrant la procédure de sauvegarde. Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel, Mandataire Judiciaire : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand.
Numéro d'observation
F17/000364
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société civile Nouvelle forme juridique : Société à responsabilité limitée à compter du 01/02/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).