Entreprise : SARL STAND BIKE - SIREN 792 814 162
Identité
Dénomination
SARL STAND BIKE
SIREN (siège)
792 814 162
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2013
Dissolution
- Date de dissolution : 30/09/2016
Date de fin de la personne morale
06/05/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
82 RUE GEORGES POMPIDOU 89700 TONNERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDY JULIEN , EUGENE , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Tonnerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/05/2013
Siret
79281416200014
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réparation, entretien, vente de tous véhicules et toutes pièces de deux roues, bateaux, et plus généralement de tous véhicules motorisés ou non
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
82 RUE GEORGES POMPIDOU
89700 , TONNERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/05/2019
Description
Ordonnance du 08-05-2019 nommant Eric MORIZE en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Emmanuèle BONNEAU.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/03/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Auxerre en date du 20-03-2019 faisant application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Cessation d'activité : 04-03-2019.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE, a prononcé, en date du 04-03-2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2019/37 CIP 4161, date de cessation des paiements le 04-03-2019, et a désigné : juge commissaire Madame Emmanuèle BONNEAU liquidateur Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).