Entreprise : CONCEPTION ASSISTANCE ANALYSE ET PLAN - SIREN 792 790 636
Identité
Dénomination
CONCEPTION ASSISTANCE ANALYSE ET PLAN
Sigle
CAAP
SIREN (siège)
792 790 636
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2013
Début d’activité
01/05/2013
Date de fin de la personne morale
05/05/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Calculs de structures plans DAO CAO assistance technique applications numérique dans le domaine du bâtiment
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
IMP GUSTAVE EIFFEL 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTINOL CHRISTOPHE , DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Les Abymes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2013
Siret
79279063600023
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Calculs de structures plans DAO CAO assistance technique applications numérique dans le domaine du bâtiment
Adresse
IMP GUSTAVE EIFFEL
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2013
Siret
79279063600015
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
3 CHE CHEMINS DE VIEUX BOURG
97111 , MORNE A L'EAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME JASMIN MARCELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4792
Date d'ajout
22/08/2016
Description
Transformation de la société à compter du 30/06/2016Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2016 :Changement de qualité : CANTINOL Christophe, Didier, Gérant devient PrésidentJAL : France Antilles 04/07/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).