Entreprise : 3JDM - SIREN 792 777 542
Identité
Dénomination
3JDM
SIREN (siège)
792 777 542
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2013
Date de fin de la personne morale
01/05/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 RUE THIERS 08200 SEDAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERENS JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Sedan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/2013
Siret
79277754200012
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un bar, café, débit de boissons, brasserie, jeux automatiques et toutes activités connexes à ces activités
Adresse
8 RUE 8 rue Thiers
08200 , Sedan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/02/2019
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Sedan EN DATE DU 07/02/2019 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE Monsieur Jean François MERENS POUR UNE DUREE DE 5 ANS SOUS LE NUMERO 2016/183
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 21/09/2017 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 17/11/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016/183, date de cessation des paiements le 17/11/2016, et a désigné Monsieur Michel OGER : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Georges TILLET, liquidateur SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/06/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/01/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).